今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
副总经理 |
2019-04-17 |
-- |
|
总经理 |
2016-10-17 |
-- |
|
副总经理 |
2016-11-14 |
-- |
|
财务总监 |
2023-09-26 |
-- |
|
副总经理 |
2023-09-26 |
-- |
|
董事会秘书 |
2017-05-10 |
-- |
|
副总经理 |
2017-05-10 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届董事会 起始日期:2023-09-26 终止日期:2026-09-03
|
|||
非独立董事 |
2023-09-04 |
2026-09-03 |
|
董事长 |
2023-09-26 |
2026-09-03 |
|
非独立董事 |
2023-09-04 |
2026-09-03 |
|
非独立董事 |
2023-09-04 |
2026-09-03 |
|
非独立董事 |
2023-09-04 |
2026-09-03 |
|
独立董事 |
2023-09-04 |
2024-05-07 |
|
独立董事 |
2023-09-04 |
2026-09-03 |
|
独立董事 |
2023-09-04 |
2026-09-03 |
|
独立董事 |
2024-05-07 |
2026-09-03 |
|
第5届董事会 起始日期:2021-10-26 终止日期:2023-09-26
|
|||
董事长 |
2020-09-04 |
2023-09-26 |
|
非独立董事 |
2020-09-04 |
2023-09-03 |
|
非独立董事 |
2020-09-04 |
2023-09-03 |
|
非独立董事 |
2020-09-04 |
2023-09-03 |
|
非独立董事 |
2020-09-04 |
2023-09-03 |
|
独立董事 |
2020-09-04 |
2021-11-30 |
|
独立董事 |
2020-09-04 |
2023-09-03 |
|
独立董事 |
2020-09-04 |
2023-09-03 |
|
独立董事 |
2021-11-30 |
2023-09-03 |
|
第4届董事会 起始日期:2017-09-07 终止日期:2020-09-03
|
|||
董事 |
2017-09-07 |
2020-09-03 |
|
董事长 |
2017-09-07 |
2020-09-03 |
|
董事 |
2017-09-07 |
2020-09-03 |
|
董事 |
2017-09-07 |
2020-09-03 |
|
董事 |
2018-05-09 |
2020-09-03 |
|
独立董事 |
2017-09-07 |
2020-05-20 |
|
独立董事 |
2017-09-07 |
2020-09-03 |
|
独立董事 |
2018-05-09 |
2020-09-03 |
|
独立董事 |
2020-05-20 |
2020-09-03 |
|
第3届董事会 起始日期:2016-10-17 终止日期:2017-09-07
|
|||
董事长 |
2016-10-17 |
2017-09-07 |
|
董事 |
2016-10-17 |
2017-09-06 |
|
非独立董事 |
2014-09-10 |
2016-10-17 |
|
董事长 |
2014-09-10 |
2016-10-17 |
|
董事 |
2014-09-10 |
2017-09-06 |
|
董事 |
2014-09-10 |
2017-09-06 |
|
独立董事 |
2014-09-10 |
2017-09-06 |
|
独立董事 |
2014-09-10 |
2015-12-31 |
|
独立董事 |
2015-12-31 |
2017-09-06 |
|
第2届董事会 起始日期:2012-12-31 终止日期:2021-10-26
|
|||
董事长 |
2011-09-09 |
2014-09-09 |
|
董事 |
2011-09-09 |
2014-09-09 |
|
董事 |
2011-09-09 |
2014-09-09 |
|
董事 |
2011-09-09 |
2014-09-09 |
|
董事 |
2011-09-09 |
2014-09-09 |
|
独立董事 |
2011-09-09 |
2014-09-09 |
|
独立董事 |
2011-09-09 |
2014-06-13 |
|
独立董事 |
2011-09-09 |
2014-09-09 |
|
独立董事 |
2014-06-13 |
2014-09-09 |
|
第1届董事会 起始日期:2008-09-10 终止日期:2011-09-08
|
|||
董事会秘书 |
2008-09-10 |
2011-09-08 |
|
董事 |
2008-09-10 |
2011-09-08 |
|
独立董事 |
2008-09-10 |
2011-09-08 |
|
董事 |
2008-09-10 |
2011-09-08 |
|
董事 |
2008-09-10 |
2011-09-08 |
|
董事长 |
2008-09-10 |
2011-09-08 |
|
独立董事 |
2009-11-30 |
2011-09-08 |
|
董事 |
2008-09-10 |
2011-09-08 |
|
独立董事 |
2009-11-30 |
2011-09-08 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届监事会 起始日期:2023-09-04 终止日期:2024-05-07
|
|||
股东代表监事 |
2023-09-04 |
2024-05-07 |
|
监事会主席 |
2023-09-26 |
2024-05-07 |
|
监事会主席 |
2024-05-07 |
2026-09-03 |
|
股东代表监事 |
2023-09-04 |
2026-09-03 |
|
非职工代表监事 |
2024-05-07 |
2026-09-03 |
|
职工代表监事 |
2023-09-04 |
2026-09-03 |
|
第5届监事会 起始日期:2020-09-04 终止日期:2023-09-26
|
|||
监事会主席 |
2020-09-04 |
2023-09-26 |
|
股东代表监事 |
2020-09-04 |
2023-09-03 |
|
股东代表监事 |
2020-09-04 |
2023-09-03 |
|
职工代表监事 |
2023-03-23 |
2023-09-03 |
|
职工代表监事 |
2020-09-04 |
2023-03-23 |
|
第4届监事会 起始日期:2017-09-07 终止日期:2020-09-03
|
|||
监事 |
2017-09-07 |
2020-09-03 |
|
监事会主席 |
2017-09-07 |
2020-09-03 |
|
监事 |
2017-09-07 |
2019-07-16 |
|
监事 |
2019-07-16 |
2020-09-03 |
|
职工监事 |
2017-09-07 |
2020-09-03 |
|
第3届监事会 起始日期:2014-09-10 终止日期:2017-09-07
|
|||
监事会主席 |
2014-09-10 |
2017-09-07 |
|
监事 |
2014-09-10 |
2017-09-06 |
|
股东代表监事 |
2014-09-10 |
2015-04-17 |
|
监事 |
2015-04-17 |
2017-09-06 |
|
职工监事 |
2014-09-10 |
2015-10-23 |
|
职工代表监事 |
2015-10-23 |
2017-09-06 |
|
第2届监事会 起始日期:2011-09-09 终止日期:2013-04-11
|
|||
监事会主席 |
2011-09-09 |
2013-04-11 |
|
职工监事 |
2011-09-09 |
2013-04-11 |
|
监事会主席 |
2013-04-16 |
2014-09-09 |
|
股东代表监事 |
2011-09-09 |
2014-09-09 |
|
股东代表监事 |
2011-09-09 |
2014-09-09 |
|
职工监事 |
2013-04-11 |
2014-09-09 |
|
第1届监事会 起始日期:2008-09-10 终止日期:2011-09-08
|
|||
股东监事 |
2008-09-10 |
2011-09-08 |
|
监事会主席 |
2009-01-01 |
2011-09-08 |
|
职工监事 |
2009-01-01 |
2011-09-08 |
|
股东监事 |
2008-09-10 |
2011-09-08 |
↑返回页顶↑ |